经营范围: 服装生产、加工、销售;纸制品加工、销售;预制混凝土制品生产、加工、销售;建筑材料销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈国兵 | -- | |||
张骏 | -- | |||
张艳银 | -- | |||
龙旭文 | -- |
变更前:王敏
变更后:张翔
来源:家的Gamder官 2019-08-20
来源:家的Gamder官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:华天成官网 2019-08-21
来源:华天成官网 2019-08-22
更多 >