经营范围: 投资兴办实业(具体项目另报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘会会 | -- | |||
深圳市东方旅游公司 | -- |
变更前:法定代表人(负责人): 吴天骄; 股东: 舒逸, 49万; 吴天骄, 51万; 组织机构: 舒逸 职务: 监事; 吴天骄 职务: 执行董事兼总经理;
变更后:法定代表人(负责人): 葛小强; 股东: 葛小强, 10万; 吴天骄, 40万; 舒逸, 50万; 组织机构: 葛小强 职务: 执行董事兼总经理; 吴天骄 职务: 监事;
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >