经营范围: 普通货物运输;出租车租赁。(许可经营项目凭有效许可证或批准文件开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘桂芳 | -- | |||
刘桂英 | -- | |||
郭宝军 | -- |
变更前:胡明亮,监事,选举, ;刘正阳,执行董事兼经理,选举,是;
变更后:刘正阳,执行董事兼经理,选举,是;吕庆安,监事,聘用, ;
来源:科大官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:慧聪酒店网 2019-08-21
来源:车主之家网-新闻 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >