经营范围: 豆制品生产、销售;休闲小鱼仔、鱼块生产、销售;酱腌蔬菜产品的生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
汤中明 | -- | |||
肖霞辉 | -- | |||
李益健 | -- | |||
陈国辉 | -- |
变更前:2015年5月19日
变更后:2025年5月1日
来源:微信文章 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:天能官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >